MARTIN VICARIO DOMINGO
Informe ejecutivo de MARTIN VICARIO DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN VICARIO DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESCOM CONTABILIDAD Y ASESORAMIENTO SL | Administrador Solidario | 20/11/2020 | |
VICALGES SERVICIOS Y GESTION SL | Administrador Solidario | 19/11/2020 |
VINCULACIONES DE MARTIN VICARIO DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN VICARIO DOMINGO
Apoderado
- Bailez Sosa Pablo
- Martin Vicario Domingo
- Martinez Botas Mateo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14105 , F 33, S 8, H M 231761, I/A 7 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Administrador Solidario
- Martin Vicario Domingo
- Martinez Botas Mateo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14105 , F 32, S 8, H M 231761, I/A 6 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Administrador Mancomunado
- Bailez Sosa Pablo
- Martin Vicario Domingo
- Martinez Botas Mateo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14105 , F 32, S 8, H M 231761, I/A 6 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Empresa: VICALGES SERVICIOS Y GESTION SL
Apoderado
- Bailez Sosa Pablo
- Martin Vicario Domingo
- Martinez Botas Mateo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27148 , F 170, S 8, H M 489095, I/A 4 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Empresa: VICALGES SERVICIOS Y GESTION SL
Administrador Solidario
- Martin Vicario Domingo
- Martinez Botas Mateo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27148 , F 170, S 8, H M 489095, I/A 3 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Empresa: VICALGES SERVICIOS Y GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Bailez Sosa Pablo
- Martin Vicario Domingo
- Martinez Botas Mateo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27148 , F 170, S 8, H M 489095, I/A 3 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Empresa: VICALGES SERVICIOS Y GESTION SL
Apoderado
- Bailez Sosa Pablo
- Martin Vicario Domingo
- Martinez Botas Mateo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27148 , F 168, S 8, H M 489095, I/A 2 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-28
Empresa: VICALGES SERVICIOS Y GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Bailez Sosa Pablo
- Martin Vicario Domingo
- Martinez Botas Mateo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27148 , F 166, S 8, H M 489095, I/A 1 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-28
Información de MARTIN VICARIO DOMINGO
Mostramos los datos de MARTIN VICARIO DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN VICARIO DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos