MARTIN VERA FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTIN VERA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN VERA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVIGSA 2006 SL | Administrador Unico | 11/03/2015 |
VINCULACIONES DE MARTIN VERA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN VERA FRANCISCO
Empresa: INTERPUNT BLUE BIG SL
Administrador Unico
- Martin Vera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA146465, I/A 4 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-29
Empresa: INTERPUNT BLUE BIG SL
Administrador Unico
- Martin Vera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5755, L 4662, F 23, S 8, H MA146465, I/A 2 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Empresa: INVIGSA 2006 SL
Administrador Unico
- Martin Vera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3973, L 2884, F 4, S 8, H MA 81975, I/A 5 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-29
Empresa: INVIGSA 2006 SL
Administrador Unico
- Martin Vera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3973, L 2884, F 4, S 8, H MA 81975, I/A 4 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-29
Información de MARTIN VERA FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTIN VERA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN VERA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos