MARTIN VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MARTIN VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUBS Y TERRAZAS MAYCA SL | Socio Unico | 22/03/2018 | |
PUBS Y TERRAZAS MAYCA SL | Administrador Unico | 22/03/2018 | |
MAYCA MARTIN SL | Socio Unico | 28/10/2014 | |
MAYCA MARTIN SL | Administrador Unico | 28/10/2014 | |
REPOSTERIA DEL SUR SL | Socio Unico | 17/10/2014 | |
REPOSTERIA DEL SUR SL | Administrador Unico | 17/10/2014 | |
CONSTRUCCIONES GVZ LOS LABRADOS SL | Administrador Unico | 09/11/2011 |
VINCULACIONES DE MARTIN VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: ASPRIN CONSULTING SL
Administrador Unico
- Martin Vazquez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 45, S 8, H GU 7424, I/A 4 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-19
Empresa: PUBS Y TERRAZAS MAYCA SL
Administrador Unico
- Martin Vazquez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 109, S 8, H LU 19223, I/A 1 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-27
Empresa: PUBS Y TERRAZAS MAYCA SL
Socio Único
- Martin Vazquez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 109, S 8, H LU 19223, I/A 1 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-27
Empresa: MAYCA MARTIN SL
Administrador Unico
- Martin Vazquez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 470 , F 60, S 8, H LU 17702, I/A 1 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-27
Empresa: MAYCA MARTIN SL
Socio Único
- Martin Vazquez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 470 , F 60, S 8, H LU 17702, I/A 1 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-27
Empresa: REPOSTERIA DEL SUR SL
Administrador Unico
- Martin Vazquez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5327, L 4234, F 213, S 8, H MA125111, I/A 1 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-29
Empresa: REPOSTERIA DEL SUR SL
Socio Único
- Martin Vazquez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5327, L 4234, F 213, S 8, H MA125111, I/A 1 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-29
Empresa: CONSTRUCCIONES GVZ LOS LABRADOS SL
Administrador Unico
- Martin Vazquez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3575 , F 221, S 8, H SE 50354, I/A 5 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-41
Información de MARTIN VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MARTIN VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos