MARTIN VALLESPIN ROGER
Informe ejecutivo de MARTIN VALLESPIN ROGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN VALLESPIN ROGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTIN VALLES GESTORIA ADMINISTRATIVA SLP | Administrador Unico | 27/04/2015 | |
GRAMESEGUR CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 20/04/2012 |
VINCULACIONES DE MARTIN VALLESPIN ROGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN VALLESPIN ROGER
Administrador Unico
- Martin Vallespin Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44785 , F 15, S 8, H B 467452, I/A 1 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-08
Empresa: MARTIN GESTION E INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Martin Vallespin Roger
- Martin Vallespin Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29166 , F 101, S 8, H B 146934, I/A 5 N (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-08
Empresa: GRAMESEGUR CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Martin Vallespin Roger
- Martin Vallespin Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43139 , F 161, S 8, H B 423650, I/A 1 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Empresa: MARTIN GESTION E INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Martin Vallespin Roger
- Martin Vallespin Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29166 , F 101, S 8, H B 146934, I/A 5 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Información de MARTIN VALLESPIN ROGER
Mostramos los datos de MARTIN VALLESPIN ROGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN VALLESPIN ROGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos