MARTIN-VALDEPEÑAS DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARTIN-VALDEPEÑAS DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN-VALDEPEÑAS DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPACIOS MIROANGEL SL | Administrador Mancomunado | 30/03/2023 |
VINCULACIONES DE MARTIN-VALDEPEÑAS DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN-VALDEPEÑAS DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL
Empresa: ESPACIOS MIROANGEL SL
Administrador Mancomunado
- CRECEMOS INVERSIONES SL
- Martin-valdepeñas De La Cruz Miguel Angel
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44099 , F 71, S 8, H M 777787, I/A 1 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: SQUADRA GAMES SL
Administrador Unico
- Martin-valdepeñas De La Cruz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28069 , F 157, S 8, H M 505795, I/A 6 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Empresa: SQUADRA GAMES SL
Administrador Unico
- Martin-valdepeñas De La Cruz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28069 , F 155, S 8, H M 505795, I/A 4 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Empresa: TORRE STOKE SL
Administrador Unico
- Martin-valdepeñas De La Cruz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 31, S 8, H M 519793, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Empresa: TORRE STOKE SL
Administrador Unico
- Martin-valdepeñas De La Cruz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28867 , F 30, S 8, H M 519793, I/A 2 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-28
Información de MARTIN-VALDEPEÑAS DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARTIN-VALDEPEÑAS DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN-VALDEPEÑAS DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos