MARTIN UROZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTIN UROZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTIN UROZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERICA SERVI & SECURITY SL | Administrador Unico | 15/05/2015 | 18/07/2022 |
MARCUE EUROPEAN SL | Administrador Unico | 06/10/2014 | 06/05/2019 |
SETECAL SL | Administrador Unico | 31/08/2015 | |
SETECAL SL | Liquidador | 31/08/2015 | 31/08/2015 |
VANOE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SL | Administrador Mancomunado | 23/04/2013 | |
VANOE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SL | Liquidador Mancomunado | 23/04/2013 | 23/04/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN UROZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN UROZ FRANCISCO
Empresa: IBERICA SERVI & SECURITY SL
Administrador Unico
- Martin Uroz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 131, S 8, H AL 36893, I/A 6 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-04
Empresa: MARCUE EUROPEAN SL
Administrador Unico
- Martin Uroz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1662 , F 101, S 8, H AL 43342, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-04
Empresa: SETECAL SL
Liquidador
- Martin Uroz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 28, S 8, H AL 21409, I/A 2 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-04
Empresa: SETECAL SL
Administrador Unico
- Martin Uroz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 28, S 8, H AL 21409, I/A 2 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-04
Empresa: IBERICA SERVI & SECURITY SL
Administrador Unico
- Martin Uroz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 129, S 8, H AL 36893, I/A 4 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-04
Empresa: MARCUE EUROPEAN SL
Administrador Unico
- Martin Uroz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1662 , F 99, S 8, H AL 43342, I/A 1 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-04
Liquidador Mancomunado
- Martin Uroz Francisco
- Uroz Medialdea Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 63, S 8, H AL 26600, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-04
Administrador Mancomunado
- Martin Uroz Francisco
- Uroz Medialdea Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 63, S 8, H AL 26600, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-04
Información de MARTIN UROZ FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTIN UROZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN UROZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos