MARTIN URDIALES JESUS
Informe ejecutivo de MARTIN URDIALES JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN URDIALES JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLABULIN SL | Administrador Unico | 20/06/2012 | |
MAGBEY-2002 SL | Representante | 08/05/2012 |
VINCULACIONES DE MARTIN URDIALES JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN URDIALES JESUS
Empresa: ALCOR INGENIERIA SA
Administrador Unico
- Martin Urdiales Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5230 , F 129, S 8, H M 85629, I/A B (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-28
Empresa: VILLABULIN SL
Administrador Unico
- Martin Urdiales Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29888 , F 191, S 8, H M 537876, I/A 1 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-28
Empresa: MAGBEY-2002 SL
Administrador Unico
Representante
- Martin Urdiales Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17885 , F 159, S 8, H M 308675, I/A 4 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-28
Empresa: ALCOR INGENIERIA SA
Administrador Unico
- Martin Urdiales Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5230 , F 128, S 8, H M 85629, I/A 11 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Empresa: ALCOR INGENIERIA SA
Administrador Mancomunado
- Castrillo Villamañan Victor
- Martin Urdiales Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5230 , F 128, S 8, H M 85629, I/A 11 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Información de MARTIN URDIALES JESUS
Mostramos los datos de MARTIN URDIALES JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN URDIALES JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos