MARTIN UCLES MANUEL
Informe ejecutivo de MARTIN UCLES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN UCLES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURALIZA AGRICOLA DE PRODUCCION SL | Administrador Unico | 28/10/2016 | |
GRUPO REYMARLO SL | Administrador Unico | 18/06/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN UCLES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN UCLES MANUEL
Empresa: NATURALIZA AGRICOLA DE PRODUCCION SL
Administrador Unico
- Martin Ucles Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 189, S 8, H AL 44846, I/A 3 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-04
Empresa: NATURALIZA AGRICOLA DE PRODUCCION SL
Administrador Solidario
- Dumont Jean Marie Michel
- Martin Ucles Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 189, S 8, H AL 44846, I/A 3 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-04
Empresa: NATURALIZA AGRICOLA DE PRODUCCION SL
Administrador Solidario
- Dumont Jean Marie Michel
- Martin Ucles Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 188, S 8, H AL 44846, I/A 2 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-04
Empresa: GRUPO REYMARLO SL
Administrador Unico
- Martin Ucles Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 75, S 8, H AL 42932, I/A 1 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-04
Información de MARTIN UCLES MANUEL
Mostramos los datos de MARTIN UCLES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN UCLES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos