MARTIN UCLES FRANCISCO JESUS
Informe ejecutivo de MARTIN UCLES FRANCISCO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN UCLES FRANCISCO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REYROSA ALMERIA SL | Administrador Unico | 16/05/2012 | 26/07/2013 |
REYROSA ALMERIA SL | Administrador Mancomunado | 20/07/2010 | 10/01/2011 |
VINCULACIONES DE MARTIN UCLES FRANCISCO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN UCLES FRANCISCO JESUS
Empresa: REYROSA ALMERIA SL
Administrador Unico
- Martin Ucles Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1392 , F 40, S 8, H AL 37032, I/A 4 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-04
Empresa: REYROSA ALMERIA SL
Administrador Unico
- Martin Ucles Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1392 , F 39, S 8, H AL 37032, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-04
Empresa: REYROSA ALMERIA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Martin Juan Jose
- Martin Ucles Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1392 , F 39, S 8, H AL 37032, I/A 2 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-04
Empresa: REYROSA ALMERIA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Martin Juan Jose
- Martin Ucles Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1392 , F 38, S 8, H AL 37032, I/A 1 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-04
Información de MARTIN UCLES FRANCISCO JESUS
Mostramos los datos de MARTIN UCLES FRANCISCO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN UCLES FRANCISCO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos