MARTIN TOLEDO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MARTIN TOLEDO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARTIN TOLEDO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISMACER LEVANTE SL | Administrador Unico | 16/09/2013 | 02/12/2019 |
EMATRA SL | Apoderado Solidario | 13/02/2014 | 21/02/2018 |
EMATRA LOGISTIC SL | Apoderado Solidario | 13/02/2014 | 21/02/2018 |
GRAFICAS DUVAL SL | Administrador Unico | 01/03/2011 | 17/07/2013 |
DUVAL PLANING SL | Administrador Unico | 13/01/2011 | 17/07/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN TOLEDO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN TOLEDO MARIA DEL CARMEN
Empresa: DISMACER LEVANTE SL
Administrador Unico
- Martin Toledo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21921 , F 12, S 8, H M 390685, I/A 4 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: EMATRALUSO LOGISTIC SL
Apoderado Solidario
- Martin Riaza Juan Antonio
- Martin Toledo Maria Del Carmen
- Martin Toledo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 80, S 8, H CA 19703, I/A 16 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-11
Empresa: EMATRA SL
Apoderado Solidario
- Martin Riaza Juan Antonio
- Martin Toledo Maria Del Carmen
- Martin Toledo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 113, S 8, H CA 6155, I/A 21 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-11
Empresa: EMATRALUSO LOGISTIC SL
Apoderado Solidario
- Martin Riaza Juan Antonio
- Martin Toledo Maria Del Carmen
- Martin Toledo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 40, S 8, H CA 19703, I/A 7 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-11
Empresa: EMATRA SL
Apoderado Solidario
- Martin Riaza Juan Antonio
- Martin Toledo Maria Del Carmen
- Martin Toledo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 44, S 8, H CA 6155, I/A 12 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-11
Empresa: PROMOCIONES ILULA 2005 SL
Administrador Unico
- Martin Toledo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21921 , F 11, S 8, H M 390685, I/A 2 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: GRAFICAS DUVAL SL
Administrador Unico
- Martin Toledo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398 , F 152, S 8, H M 26065, I/A 7 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Empresa: DUVAL PLANING SL
Administrador Unico
- Martin Toledo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21712 , F 63, S 8, H M 386648, I/A 6 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Empresa: GRAFICAS DUVAL SL
Administrador Unico
- Martin Toledo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398 , F 152, S 8, H M 26065, I/A 6 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-28
Empresa: DUVAL PLANING SL
Administrador Unico
- Martin Toledo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21712 , F 62, S 8, H M 386648, I/A 5 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Información de MARTIN TOLEDO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MARTIN TOLEDO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN TOLEDO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos