MARTIN TEIXIDO YOLANDA
Informe ejecutivo de MARTIN TEIXIDO YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN TEIXIDO YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAND DAD HERITAGE SL | Apoderado | 13/11/2019 | |
MERCAL INMUEBLES SOCIEDAD COTIZADA DE INVERSION EN EL MERCADO INMOBILIARIO SA | Apoderado | 28/02/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN TEIXIDO YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN TEIXIDO YOLANDA
Empresa: GRAND DAD HERITAGE SL
Apoderado
- Martin Teixido Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14945 , F 156, S 8, H M 201947, I/A 4 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Apoderado
- Martin Teixido Yolanda
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31936 , F 195, S 8, H M 329197, I/A 10 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Apoderado
- Catalina Esteban Maria Teresa
- Martin Teixido Yolanda
- Sebastia Tejelo Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31936 , F 195, S 8, H M 329197, I/A 10 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: CASTELLSUMA SL
Administrador Unico
- Martin Teixido Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20038 , F 16, S 8, H M 353446, I/A 8 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
Empresa: CASTELLSUMA SL
Administrador Unico
- Martin Teixido Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20038 , F 15, S 8, H M 353446, I/A 6 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-28
Información de MARTIN TEIXIDO YOLANDA
Mostramos los datos de MARTIN TEIXIDO YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN TEIXIDO YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos