MARTIN SUAREZ JESUS
Informe ejecutivo de MARTIN SUAREZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN SUAREZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURAIRE EUROPA SL | Administrador Unico | 23/03/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN SUAREZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN SUAREZ JESUS
Administrador Unico
- Martin Suarez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 58, S 8, H VA 5925, I/A 8 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-47
Empresa: CONSTRUCCIONES E. I. A. 5 SL
Administrador Mancomunado
Presidente
- Martin Suarez Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 117, S 8, H VA 16919, I/A 3 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-47
Empresa: CONSTRUCCIONES E. I. A. 5 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Martin Suarez Jesus
Consejero
Presidente
- Martin Garcia Marcos
- Martin Suarez Jesus
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 117, S 8, H VA 16919, I/A 3 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-47
Empresa: NATURAIRE EUROPA SL
Administrador Unico
- Martin Suarez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 149, S 8, H VA 20085, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-47
Empresa: DELFOS INGENIEROS SL
Liquidador
- Martin Suarez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19093 , F 19, S 8, H M 333928, I/A 2 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Empresa: DELFOS INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Martin Suarez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19093 , F 19, S 8, H M 333928, I/A 2 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Información de MARTIN SUAREZ JESUS
Mostramos los datos de MARTIN SUAREZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN SUAREZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos