MARTIN SOMOANO PATRICIA
Informe ejecutivo de MARTIN SOMOANO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN SOMOANO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIMIARASO SL | Apoderado | 29/12/2023 | |
IMPORT QUIMIA SL | Apoderado | 28/12/2023 |
VINCULACIONES DE MARTIN SOMOANO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN SOMOANO PATRICIA
Empresa: IMPORT QUIMIA SL
Apoderado
- Martin Somoano Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 155, S 8, H SS 3264, I/A 12 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: QUIMIARASO SL
Apoderado
- Martin Somoano Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44510 , F 114, S 8, H M 784197, I/A 4 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Información de MARTIN SOMOANO PATRICIA
Mostramos los datos de MARTIN SOMOANO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN SOMOANO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos