MARTIN SOBRINO JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de MARTIN SOBRINO JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTIN SOBRINO JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTIN MULAS SL | Administrador Unico | 30/05/2017 | 22/11/2017 |
MARTIN MULAS SL | Administrador Solidario | 18/12/2012 | 30/05/2017 |
BRACCIA APERTE SL | Apoderado Mancomunado | 08/11/2010 | |
NEGROZAHINO SL | Apoderado Mancomunado | 15/09/2010 | |
INVERSIONES RIO ARNOIA SL | Apoderado Mancomunado | 17/02/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN SOBRINO JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN SOBRINO JOSE IGNACIO
Empresa: MARTIN MULAS SL
Administrador Unico
- Martin Sobrino Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 69, S 8, H M 12716, I/A 6 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Empresa: MARTIN MULAS SL
Administrador Solidario
- Martin Moriñigo Isidora
- Martin Sobrino Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 69, S 8, H M 12716, I/A 6 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Empresa: MARTIN MULAS SL
Administrador Solidario
- Martin Sobrino Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 69, S 8, H M 12716, I/A 5 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Empresa: BRACCIA APERTE SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Rabadan Esther
- Borrega Romero Joaquin
- Gonzalez Cruzado Alberto
- Gonzalez Pia Nestor Dante
- Lopez Camuñas Jorge Roberto
- Lozano Gomez Jose Manuel
- Martin Gismero Maria Esther
- Martin Sobrino Jose Ignacio
- Montells Pajares Rafael
- Pelayo Gonzalez Pilar
- Romero Flor Esther
- Sanchez Fernandez Carlos
- Vecino Montalvo Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14390 , F 70, S 8, H M 237652, I/A 6 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-28
Empresa: NEGROZAHINO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16255 , F 95, S 8, H M 275879, I/A 9 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-28
Empresa: INVERSIONES RIO ARNOIA SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Rabadan Esther
- Borrega Romero Joaquin
- Gonzalez Cruzado Alberto
- Gonzalez Pia Nestor Dante
- Lopez Camuñas Jorge Roberto
- Lozano Gomez Jose Manuel
- Martin Gismero Maria Esther
- Martin Sobrino Jose Ignacio
- Montells Pajares Rafael
- Pelayo Gonzalez Pilar
- Romero Flor Esther
- Sanchez Fernandez Carlos
- Vecino Montalvo Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15058 , F 144, S 8, H M 251339, I/A 5 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-28
Información de MARTIN SOBRINO JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de MARTIN SOBRINO JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN SOBRINO JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos