MARTIN SECO CARLOS
Informe ejecutivo de MARTIN SECO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN SECO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNO BAKERY SL | Apoderado Solidario | 27/06/2018 | 25/01/2019 |
LESAFFRE IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 09/11/2018 | |
LESAFFRE IBERICA SA | Apoderado | 04/02/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN SECO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN SECO CARLOS
Empresa: LESAFFRE IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Martin Seco Carlos
- Tejerina Garcia Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 173, S 8, H VA 5746, I/A 61 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-47
Empresa: TECNO BAKERY SL
Apoderado Solidario
- Martin Seco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45760 , F 141, S 8, H B 260997, I/A 16 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-08
Empresa: LESAFFRE IBERICA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1170 , F 159, S 8, H VA 5746, I/A 47 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-47
Información de MARTIN SECO CARLOS
Mostramos los datos de MARTIN SECO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN SECO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos