MARTIN SANTOS ANA MARIA
Informe ejecutivo de MARTIN SANTOS ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN SANTOS ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIROS INTERGROUP SL | Administrador Unico | 04/08/2011 | |
FELIPE MONCADA SL | Administrador Unico | 06/06/2011 | |
SAGARI GESTION COMERCIAL SL | Administrador Unico | 24/11/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN SANTOS ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN SANTOS ANA MARIA
Administrador Unico
- Martin Santos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5595 , F 95, S 8, H SE 94850, I/A 2 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-41
Administrador Unico
- Martin Santos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5595 , F 94, S 8, H SE 94850, I/A 1 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-41
Empresa: QUIROS INTERGROUP SL
Administrador Unico
- Martin Santos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5409 , F 37, S 8, H SE 90495, I/A 1 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-41
Empresa: FELIPE MONCADA SL
Administrador Unico
- Martin Santos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 79, S 8, H SE 6352, I/A 6 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-41
Empresa: SAGARI GESTION COMERCIAL SL
Administrador Unico
- Martin Santos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5303 , F 1, S 8, H SE 87763, I/A 1 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-41
Información de MARTIN SANTOS ANA MARIA
Mostramos los datos de MARTIN SANTOS ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN SANTOS ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos