MARTIN SANTIAGO MARCO
Informe ejecutivo de MARTIN SANTIAGO MARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN SANTIAGO MARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAARTEN & DE KOONING SL | Administrador Solidario | 30/11/2018 | |
EMPLOYEE MOBILITY SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 03/07/2018 |
VINCULACIONES DE MARTIN SANTIAGO MARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN SANTIAGO MARCO
Empresa: MAARTEN & DE KOONING SL
Administrador Solidario
- Martin Santiago Alvaro Dario
- Martin Santiago Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38376 , F 110, S 8, H M 682784, I/A 1 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: EMPLOYEE MOBILITY SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Blasco Osta Cristina
- Martin Santiago Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20261 , F 82, S 8, H M 358093, I/A 9 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Empresa: EMPLOYEE MOBILITY SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Blasco Osta Cristina
- Martin Santiago Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20261 , F 82, S 8, H M 358093, I/A 9 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Liquidador Mancomunado
- Ganem Salah Elgabu
- Martin Santiago Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30305 , F 112, S 8, H M 545498, I/A 2 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-28
Administrador Mancomunado
- Ganem Salah Elgabu
- Martin Santiago Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30305 , F 112, S 8, H M 545498, I/A 2 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-28
Empresa: EMPLOYEE MOBILITY SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Blasco Osta Cristina
- Martin Santiago Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20261 , F 81, S 8, H M 358093, I/A 7 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Administrador Mancomunado
- Ganem Salah Elgabu
- Martin Santiago Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30305 , F 110, S 8, H M 545498, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28
Información de MARTIN SANTIAGO MARCO
Mostramos los datos de MARTIN SANTIAGO MARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN SANTIAGO MARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos