MARTIN SANCHO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARTIN SANCHO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN SANCHO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA | Apoderado | 09/02/2016 | 05/01/2018 |
AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA | Apoderado | 24/08/2011 | 09/02/2016 |
VINCULACIONES DE MARTIN SANCHO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN SANCHO MIGUEL ANGEL
Apoderado
- Martin Sancho Miguel Angel
- Permuy Vila Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34348 , F 115, S 8, H M 488146, I/A 147 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Apoderado
- Martin Sancho Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34348 , F 63, S 8, H M 488146, I/A 116 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Apoderado
- Martin Sancho Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34348 , F 63, S 8, H M 488146, I/A 116 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Apoderado
- Martin Sancho Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29125 , F 17, S 8, H M 488146, I/A 22 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-28
Información de MARTIN SANCHO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARTIN SANCHO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN SANCHO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos