MARTIN RUSTULLET ORIOL
Informe ejecutivo de MARTIN RUSTULLET ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN RUSTULLET ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW FOLDED SL | REPR.143 RRM | 27/02/2024 | |
SOLUCOVER SL | Administrador Unico | 28/06/2019 |
VINCULACIONES DE MARTIN RUSTULLET ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN RUSTULLET ORIOL
Empresa: NEW FOLDED SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- MARTIN RUSTULLET ORIOL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43302 , F 183, S 8, H B 423937, I/A 6 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-08
Empresa: NEW FOLDED SL
Administrador Unico
- MARTIN RUSTULLET ORIOL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43302 , F 183, S 8, H B 423937, I/A 4 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
Empresa: SOLUCOVER SL
Administrador Unico
- Martin Rustullet Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46957 , F 187, S 8, H B 536414, I/A 1 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-08
Empresa: NEW FOLDED SL
Administrador Unico
- Martin Rustullet Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43302 , F 181, S 8, H B 423937, I/A 1 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Información de MARTIN RUSTULLET ORIOL
Mostramos los datos de MARTIN RUSTULLET ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN RUSTULLET ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos