MARTIN ROMERO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de MARTIN ROMERO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN ROMERO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUAN Y ALBA REPRESENTACIONES SL | Administrador Unico | 05/05/2023 | |
JUAN Y ALBA REPRESENTACIONES SL | Socio Unico | 05/05/2023 | |
ADRA DE COMIDAS SL | Administrador Unico | 01/07/2022 | |
DISFRUITS BERRIES SL | Administrador Unico | 14/05/2021 | |
DISFRUITS BERRIES SL | Socio Unico | 14/05/2021 | |
TASACIONES PERIMED SL | Administrador Unico | 03/02/2021 | |
INVERSIONES JUPAJO MANOTAS SL | Administrador Unico | 18/01/2021 | |
INVERSIONES JUPAJO MANOTAS SL | Socio Unico | 18/01/2021 |
VINCULACIONES DE MARTIN ROMERO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN ROMERO JUAN MANUEL
Empresa: JUAN Y ALBA REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Martin Romero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6333, L 5241, F 67, S 8, H MA174157, I/A 1 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-29
Empresa: JUAN Y ALBA REPRESENTACIONES SL
Socio Único
- Martin Romero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6333, L 5241, F 67, S 8, H MA174157, I/A 1 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-29
Empresa: ADRA DE COMIDAS SL
Administrador Unico
- Martin Romero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6080, L 4987, F 114, S 8, H MA163367, I/A 2 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-29
Empresa: DISFRUITS BERRIES SL
Administrador Unico
- Martin Romero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 195, S 8, H H 21899, I/A 2 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-21
Empresa: DISFRUITS BERRIES SL
Nuevo Socio Único
- Martin Romero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 195, S 8, H H 21899, I/A 2 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-21
Empresa: TASACIONES PERIMED SL
Administrador Unico
- Martin Romero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979, L 2890, F 100, S 8, H MA 82152, I/A 5 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-29
Empresa: INVERSIONES JUPAJO MANOTAS SL
Administrador Unico
- Martin Romero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5999, L 4906, F 70, S 8, H MA158847, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: INVERSIONES JUPAJO MANOTAS SL
Socio Único
- Martin Romero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5999, L 4906, F 70, S 8, H MA158847, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: SUMINISTROS CONDE 2007 SL
Administrador Solidario
- Jaime Prado Beatriz
- Martin Romero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071 , F 14, S 8, H CA 44311, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-11
Empresa: SUMINISTROS CONDE 2007 SL
Administrador Solidario
- Jaime Prado Beatriz
- Martin Romero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071 , F 13, S 8, H CA 44311, I/A 1 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-11
Información de MARTIN ROMERO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de MARTIN ROMERO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN ROMERO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos