MARTIN ROMAN EVA
Informe ejecutivo de MARTIN ROMAN EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN ROMAN EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTIN&MARTIN GLOBAL SERVICES SL | Apoderado Solidario | 05/07/2022 | |
INDUSTRIAL DISFLEX IBERICA SL | Apoderado Solidario | 17/06/2015 |
VINCULACIONES DE MARTIN ROMAN EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN ROMAN EVA
Empresa: MARTIN&MARTIN GLOBAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Martin Roman Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 140, S 8, H B 439366, I/A 3 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: MARTIN&MARTIN GLOBAL SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Martin Roman Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 139, S 8, H B 439366, I/A 2 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-08
Empresa: INDUSTRIAL DISFLEX IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Martin Roman Eva
- Martin Roman Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34273 , F 103, S 8, H B 35469, I/A 14 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-08
Empresa: MARTIN&MARTIN GLOBAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Martin Roman Eva
- Martin Roman Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43824 , F 139, S 8, H B 439366, I/A 1 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-08
Empresa: INDUSTRIAL DISFLEX IBERICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Martin Juvanteny Manuel
- Martin Roman Eva
- Martin Roman Mireia
- Roman Velilla Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34273 , F 102, S 8, H B 35469, I/A 12 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-08
Información de MARTIN ROMAN EVA
Mostramos los datos de MARTIN ROMAN EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN ROMAN EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos