MARTIN RODRIGUEZ DIAZ PABLO
Informe ejecutivo de MARTIN RODRIGUEZ DIAZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MARTIN RODRIGUEZ DIAZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TU ASESOR DE COCHES SL | Consejero | 23/07/2018 | |
ALANTIS CAPITAL SL | Representante | 03/08/2017 | |
DIGITAL ASSETS DEPLOYMENT SL | Representante | 09/05/2017 | |
MOMOMOBILE SL | Secretario | 23/02/2015 | 03/01/2017 |
MOMOMOBILE SL | Consejero | 03/01/2017 | |
CENTIO SEED VENTURES SA | Representante | 11/11/2015 | |
YOOBEDOO SL | Representante | 11/11/2015 | |
BAQUIA KNOWLEDGE CENTER SL | Representante | 20/07/2015 |
VINCULACIONES DE MARTIN RODRIGUEZ DIAZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN RODRIGUEZ DIAZ PABLO
Empresa: TU ASESOR DE COCHES SL
Consejero
- Carpintier Santana Rodolfo
- Martin Rodriguez Diaz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30795 , F 26, S 8, H M 554192, I/A 5 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Empresa: ALANTIS CAPITAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
- Falcones Jaquotot Baldomero
- Garcia Alvarez Francisco Javier
- Gonzalez Muñoz Victor Agustin
- Martin Rodriguez Diaz Pablo
- Ventoso Lopez Fernando Jose
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32867 , F 69, S 8, H M 591685, I/A 11 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
Empresa: DIGITAL ASSETS DEPLOYMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 219, S 8, H M 303027, I/A 38 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-28
Empresa: MOMOMOBILE SL
Consejero
- Carpintier Santana Rodolfo
- Fernandez Comas Alvaro
- Martin Rodriguez Diaz Pablo
Presidente
Secretario
- Martin Rodriguez Diaz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28759 , F 66, S 8, H M 517820, I/A 9 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Empresa: YOOBEDOO SL
Representante
- Martin Rodriguez Diaz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31181 , F 185, S 8, H M 561214, I/A 8 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Empresa: CENTIO SEED VENTURES SL
Representante
- Martin Rodriguez Diaz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 97, S 8, H M 596083, I/A 4 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Empresa: BAQUIA KNOWLEDGE CENTER SL
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Garcia-escribano Cruz Antonio Jose
- Martin Rodriguez Diaz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 178, S 8, H M 356809, I/A 24 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Empresa: MOMOMOBILE SL
Secretario
- Martin Rodriguez Diaz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28759 , F 64, S 8, H M 517820, I/A 6 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28
Información de MARTIN RODRIGUEZ DIAZ PABLO
Mostramos los datos de MARTIN RODRIGUEZ DIAZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN RODRIGUEZ DIAZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos