MARTIN RIVAS EMILIO
Informe ejecutivo de MARTIN RIVAS EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE MARTIN RIVAS EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN RIVAS EMILIO
Empresa: FERMARI SL
Administrador Unico
- Martin Rivas Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 81, S 8, H GR 6484, I/A 11 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-18
Empresa: FERMARI SL
Administrador Solidario
- Fernandez Medina Maria Del Mar
- Martin Rivas Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 81, S 8, H GR 6484, I/A 11 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-18
Empresa: FERMARI SL
Administrador Solidario
- Fernandez Medina Maria Del Mar
- Martin Rivas Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 81, S 8, H GR 6484, I/A 10 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-18
Empresa: FERMARI SL
Administrador Unico
- Martin Rivas Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 81, S 8, H GR 6484, I/A 9 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-18
Empresa: FERMARI SL
Administrador Unico
- Martin Rivas Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 155, S 8, H GR 6484, I/A 8 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-18
Empresa: FERMARI SL
Administrador Solidario
- Martin Rivas Emilio
- Rivas Martin Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 155, S 8, H GR 6484, I/A 7 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-18
Información de MARTIN RIVAS EMILIO
Mostramos los datos de MARTIN RIVAS EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN RIVAS EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos