MARTIN RIBERA TALLEDA
Informe ejecutivo de MARTIN RIBERA TALLEDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN RIBERA TALLEDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADELLAT SL | Administrador Unico | 29/11/2017 | |
NAULEX SL | Apoderado | 09/11/2017 | |
ADELLAT SL | Apoderado | 20/07/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN RIBERA TALLEDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN RIBERA TALLEDA
Empresa: ADELLAT SL
Administrador Unico
- Martin Ribera Talleda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 25, S 8, H GI 23966, I/A 6 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-17
Empresa: NAULEX SL
Apoderado
- Martin Ribera Talleda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 36, S 8, H GI 23968, I/A 3 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-17
Empresa: ADELLAT SL
Apoderado
- Martin Ribera Talleda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 25, S 8, H GI 23966, I/A 5 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-17
Empresa: ADELLAT SL
Administrador Unico
- Martin Ribera Talleda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 25, S 8, H GI 23966, I/A 4 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-17
Empresa: ARBUCIAS INDUSTRIAL SA
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Martin Ribera Talleda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 75, S 8, H GI 5891, I/A 27 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-17
Información de MARTIN RIBERA TALLEDA
Mostramos los datos de MARTIN RIBERA TALLEDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN RIBERA TALLEDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos