MARTIN RAYMONDI IRIS
Informe ejecutivo de MARTIN RAYMONDI IRIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN RAYMONDI IRIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE INTERMEDIACION QUIRURGICO DE ARANDA SL | Administrador Solidario | 14/06/2016 |
VINCULACIONES DE MARTIN RAYMONDI IRIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN RAYMONDI IRIS
Empresa: INNOVACION ESTETICA DE ARANDA SL
Liquidador Solidario
- Martin Raimondi Diego
- Martin Raymondi Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643, L 434, F 121, S 8, H BU 14373, I/A 6 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-09
Empresa: INNOVACION ESTETICA DE ARANDA SL
Administrador Solidario
- Martin Raimondi Diego
- Martin Raymondi Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643, L 434, F 121, S 8, H BU 14373, I/A 6 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-09
Empresa: INNOVACION MEDICA Y ESTETICA SL
Administrador Solidario
- Martin Raimondi Diego
- Martin Raymondi Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643, L 434, F 121, S 8, H BU 14373, I/A 4 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-09
Empresa: INNOVACION MEDICA Y ESTETICA SL
Administrador Mancomunado
- Martin Raymondi Iris
- Villavieja Llorente Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643, L 434, F 121, S 8, H BU 14373, I/A 4 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-09
Administrador Solidario
- Martin Raimondi Diego
- Martin Raymondi Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 416, F 219, S 8, H BU 13806, I/A 3 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-09
Consejero
- ATLAS ARANDA SL
- INSTITUTO BURGALES DE UROLOGIA SL
- Martin Raymondi Diego
- Martin Raymondi Iris
- UNION JUGOSA SL
Presidente
Secretario
- Martin Raymondi Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 416, F 218, S 8, H BU 13806, I/A 2 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-09
Empresa: INNOVACION MEDICA Y ESTETICA SL
Administrador Mancomunado
- Martin Raymondi Iris
- Villavieja Llorente Pablo
Apoderado Solidario
- Martin Raymondi Iris
- Villavieja Llorente Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643, L 434, F 120, S 8, H BU 14373, I/A 3 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-09
Consejero
- ATLAS ARANDA SL
- INSTITUTO BURGALES DE UROLOGIA SL
- Martin Raymondi Diego
- Martin Raymondi Iris
- UNION JUGOSA SL
Presidente
Secretario
- Martin Raymondi Iris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 416, F 215, S 8, H BU 13806, I/A 1 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-09
Información de MARTIN RAYMONDI IRIS
Mostramos los datos de MARTIN RAYMONDI IRIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN RAYMONDI IRIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos