MARTIN PORTUGUES LOPEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTIN PORTUGUES LOPEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN PORTUGUES LOPEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTIN ROMERO INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado Solidario | 09/09/2015 | |
COLEGIO ALONSO SL | Apoderado | 21/11/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN PORTUGUES LOPEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN PORTUGUES LOPEZ FRANCISCO
Apoderado Solidario
- Martin Portugues Lopez Francisco
- Romero Sanchez Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33681 , F 163, S 8, H M 606323, I/A 2 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: COLEGIO ALONSO SL
Apoderado
- Martin Portugues Lopez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15028 , F 73, S 8, H M 250661, I/A 6 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Empresa: AM 70 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28910 , F 31, S 8, H M 29455, I/A 55 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-28
Empresa: AM 70 SA
Consejero
- Bautista Abad Felix Jose Andres
- Martin Portugues Garcia Barrios Jose Maria
- Martin Portugues Lopez Francisco
- Mesa Palacios Francisco
- Pradillo Moreno De La Santa Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13494 , F 225, S 8, H M 29455, I/A 53 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Información de MARTIN PORTUGUES LOPEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTIN PORTUGUES LOPEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN PORTUGUES LOPEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos