MARTIN PINEDA EUSEBIO
Informe ejecutivo de MARTIN PINEDA EUSEBIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN PINEDA EUSEBIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DECORACIONES MUREX SL | Administrador Solidario | 21/01/2021 |
VINCULACIONES DE MARTIN PINEDA EUSEBIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN PINEDA EUSEBIO
Empresa: DECORACION MARTIN & GARRIDO SL
Liquidador
- Martin Pineda Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130, L 4037, F 186, S 8, H MA117912, I/A 3 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-29
Empresa: DECORACION MARTIN & GARRIDO SL
Socio único
- Martin Pineda Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130, L 4037, F 186, S 8, H MA117912, I/A 3 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-29
Empresa: DECORACION MARTIN & GARRIDO SL
Administrador Unico
- Martin Pineda Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130, L 4037, F 186, S 8, H MA117912, I/A 3 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-29
Empresa: DECORACIONES MUREX SL
Administrador Solidario
- Martin Pineda Eusebio
- Pereira Vecina Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6001, L 4908, F 129, S 8, H MA158922, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: DECORACION MARTIN & GARRIDO SL
Administrador Unico
- Martin Pineda Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130, L 4037, F 185, S 8, H MA117912, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Empresa: DECORACION MARTIN & GARRIDO SL
Administrador Solidario
- Garrido Hernandez Pedro
- Martin Pineda Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130, L 4037, F 185, S 8, H MA117912, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Empresa: DECORACION MARTIN & GARRIDO SL
Socio Único
- Martin Pineda Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130, L 4037, F 185, S 8, H MA117912, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Empresa: DECORACION MARTIN & GARRIDO SL
Administrador Solidario
- Garrido Hernandez Pedro
- Martin Pineda Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130, L 4037, F 185, S 8, H MA117912, I/A 1 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-29
Información de MARTIN PINEDA EUSEBIO
Mostramos los datos de MARTIN PINEDA EUSEBIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN PINEDA EUSEBIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos