MARTIN PERUCHO JOSE-MARIA
Informe ejecutivo de MARTIN PERUCHO JOSE-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN PERUCHO JOSE-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUFACTURAS METALICAS PUBLICITARIAS SA | Administrador Solidario | 13/04/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN PERUCHO JOSE-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN PERUCHO JOSE-MARIA
Empresa: SEDESMA INYECTADOS SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Perez Celestino
- Martin Perucho Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 22, S 8, H SS 34023, I/A 3 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-20
Empresa: SEDESMA INYECTADOS SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Perez Celestino
- Martin Perucho Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 18, S 8, H SS 34023, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-20
Empresa: SHUL DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS SL
Administrador Solidario
- Blanco Perez Celestino
- Martin Perucho Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 23, S 8, H SS 8281, I/A 4 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-20
Administrador Solidario
- Blanco Perez Celestino
- Martin Perucho Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749 , F 13, S 8, H SS 15779, I/A 5 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-20
Administrador Solidario
- Blanco Perez Celestino
- Martin Perucho Jose-maria
- Sanz Barcena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749 , F 13, S 8, H SS 15779, I/A 5 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-20
Administrador Solidario
- Blanco Perez Celestino
- Martin Perucho Jose-maria
- Sanz Barcena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749 , F 12, S 8, H SS 15779, I/A 4 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-20
Administrador Solidario
- Blanco Perez Celestino
- Martin Perucho Jose-maria
- Sanz Barcena Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749 , F 12, S 8, H SS 15779, I/A 4 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-20
Información de MARTIN PERUCHO JOSE-MARIA
Mostramos los datos de MARTIN PERUCHO JOSE-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN PERUCHO JOSE-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos