MARTIN PEREZ SEGADO
Informe ejecutivo de MARTIN PEREZ SEGADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN PEREZ SEGADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARLINE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2012 |
VINCULACIONES DE MARTIN PEREZ SEGADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN PEREZ SEGADO
Empresa: EUROSERV MURCIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- COFARES CORPORACION SL
- Martin Perez Segado
Consejero
- COFARES CORPORACION SL
- Jose Luis Marcelles Ramirez
- Lourdes Luz Lewin De Orozco
- Martin Perez Segado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 48, S 8, H MU 287, I/A 28 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-30
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin Perez Segado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22186 , F 204, S 8, H M 395957, I/A 19 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Empresa: EUROSERV MURCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin Perez Segado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 164, S 8, H MU 287, I/A 22 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-30
Empresa: EUROSERV MURCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin Perez Segado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 163, S 8, H MU 287, I/A 19 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Información de MARTIN PEREZ SEGADO
Mostramos los datos de MARTIN PEREZ SEGADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN PEREZ SEGADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos