MARTIN PEREZ JOSE GERMAN
Informe ejecutivo de MARTIN PEREZ JOSE GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN PEREZ JOSE GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACRUN SERVICIOS SL | Consejero | 11/12/2012 | 24/01/2023 |
MACRUN SL | Presidente | 11/12/2012 | 24/01/2023 |
MACRUN SERVICIOS SL | Presidente | 11/12/2012 | 24/01/2023 |
MACRUN SL | Consejero | 11/12/2012 | 24/01/2023 |
HISPAMATIC EQUIPAMIENTOS SL | Presidente | 28/12/2012 | 20/01/2023 |
HISPAMATIC EQUIPAMIENTOS SL | Consejero | 28/12/2012 | 20/01/2023 |
MACRUN SL | Administrador Unico | 11/12/2012 | |
MACRUN SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 11/12/2012 |
VINCULACIONES DE MARTIN PEREZ JOSE GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN PEREZ JOSE GERMAN
Empresa: MACRUN SERVICIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cruzado Rios Francisca Maria
- Martin Cruzado Carlos German
- Martin Cruzado Jose Antonio
- Martin Cruzado Sergio Agustin
- Martin Perez Jose German
Presidente
- Martin Perez Jose German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266, L 2179, F 211, S 8, H MA 62158, I/A 7 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-29
Empresa: MACRUN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cruzado Rios Francisca Maria
- Martin Cruzado Carlos German
- Martin Cruzado Jose Antonio
- Martin Cruzado Sergio Agustin
- Martin Perez Jose German
Presidente
- Martin Perez Jose German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959, L 1872, F 192, S 8, H MA 12131, I/A 10 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-29
Empresa: HISPAMATIC EQUIPAMIENTOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cruzado Rios Francisca Maria
- Martin Cruzado Carlos German
- Martin Cruzado Jose Antonio
- Martin Cruzado Sergio Agustin
- Martin Perez Jose German
Presidente
- Martin Perez Jose German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5358 , F 224, S 8, H SE 89286, I/A 6 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-41
Empresa: HISPAMATIC EQUIPAMIENTOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cruzado Rios Francisca Maria
- Martin Cruzado Carlos German
- Martin Cruzado Jose Antonio
- Martin Cruzado Sergio Agustin
- Martin Perez Jose German
Presidente
- Martin Perez Jose German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5358 , F 223, S 8, H SE 89286, I/A 5 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-41
Empresa: MACRUN SL
Consejero
- Cruzado Rios Francisca Maria
- Martin Cruzado Carlos German
- Martin Cruzado Jose Antonio
- Martin Cruzado Sergio Agustin
- Martin Perez Jose German
Presidente
- Martin Perez Jose German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959, L 1872, F 192, S 8, H MA 12131, I/A 9 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-29
Empresa: MACRUN SERVICIOS SL
Consejero
- Cruzado Rios Francisca Maria
- Martin Cruzado Carlos German
- Martin Cruzado Jose Antonio
- Martin Cruzado Sergio Agustin
- Martin Perez Jose German
Presidente
- Martin Perez Jose German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266, L 2179, F 211, S 8, H MA 62158, I/A 6 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-29
Empresa: HISPAMATIC EQUIPAMIENTOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cruzado Rios Francisca Maria
- Martin Cruzado Carlos German
- Martin Cruzado Jose Antonio
- Martin Cruzado Sergio Agustin
- Martin Perez Jose German
Presidente
- Martin Perez Jose German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5358 , F 219, S 8, H SE 89286, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-41
Empresa: MACRUN SERVICIOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cruzado Rios Francisca Maria
- Martin Cruzado Carlos German
- Martin Cruzado Jose Antonio
- Martin Cruzado Sergio Agustin
- Martin Perez Jose German
Presidente
- Martin Perez Jose German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266, L 2179, F 207, S 8, H MA 62158, I/A 4 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-29
Empresa: MACRUN SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Martin Cruzado Jose Antonio
- Martin Perez Jose German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266, L 2179, F 207, S 8, H MA 62158, I/A 4 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-29
Empresa: MACRUN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cruzado Rios Francisca Maria
- Martin Cruzado Carlos German
- Martin Cruzado Jose Antonio
- Martin Cruzado Sergio Agustin
- Martin Perez Jose German
Presidente
- Martin Perez Jose German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959, L 1872, F 188, S 8, H MA 12131, I/A 7 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-29
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN PEREZ JOSE GERMAN
Mostramos los datos de MARTIN PEREZ JOSE GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN PEREZ JOSE GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos