MARTIN PEREZ DIEGO
Informe ejecutivo de MARTIN PEREZ DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN PEREZ DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GWAN KANTE SL | Socio Unico | 07/07/2021 | |
GWAN KANTE SL | Administrador Unico | 07/07/2021 | |
BEBIDAS Y LICORES DEL CONDADO SL | Socio Unico | 19/04/2017 | |
BEBIDAS Y LICORES DEL CONDADO SL | Administrador Unico | 19/04/2017 | |
TODO BEBIDA SL | Administrador Unico | 28/11/2013 | |
PAPELES DEL CONDADO SL | Administrador Mancomunado | 04/09/2012 |
VINCULACIONES DE MARTIN PEREZ DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN PEREZ DIEGO
Empresa: GWAN KANTE SL
Administrador Unico
- Martin Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42195 , F 70, S 8, H M 746975, I/A 1 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Empresa: GWAN KANTE SL
Socio Único
- Martin Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42195 , F 70, S 8, H M 746975, I/A 1 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Empresa: BEBIDAS Y LICORES DEL CONDADO SL
Administrador Unico
- Martin Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 105, S 8, H H 23736, I/A 1 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-21
Empresa: BEBIDAS Y LICORES DEL CONDADO SL
Socio Único
- Martin Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 105, S 8, H H 23736, I/A 1 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-21
Empresa: TODO BEBIDA SL
Administrador Unico
- Martin Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 161, S 8, H H 12543,H , I/ 2 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-21
Empresa: PAPELES DEL CONDADO SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Ojeda Francisco Jose
- Martin Perez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 981 , F 67, S 8, H H 20105,H , I/ 1 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-21
Información de MARTIN PEREZ DIEGO
Mostramos los datos de MARTIN PEREZ DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN PEREZ DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos