MARTIN PEÑAS MARIA SONIA
Informe ejecutivo de MARTIN PEÑAS MARIA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN PEÑAS MARIA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
K10 FORMACION CANINA INTEGRAL SL | Administrador Unico | 30/11/2017 | |
GESTOR INFORMATICO RAMO AUTOMOCION SL | Administrador Unico | 19/04/2012 | |
TRATAMIENTO RECAMBIO TALLERES SL | Administrador Unico | 26/12/2011 |
VINCULACIONES DE MARTIN PEÑAS MARIA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN PEÑAS MARIA SONIA
Empresa: K10 FORMACION CANINA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Martin Peñas Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36767 , F 1, S 8, H M 658707, I/A 1 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Administrador Unico
- Martin Peñas Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29798 , F 190, S 8, H M 536153, I/A 1 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-28
Empresa: TRATAMIENTO RECAMBIO TALLERES SL
Administrador Unico
- Martin Peñas Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14992 , F 90, S 8, H M 249931, I/A 6 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
Información de MARTIN PEÑAS MARIA SONIA
Mostramos los datos de MARTIN PEÑAS MARIA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN PEÑAS MARIA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos