MARTIN ORTIZ ALVARO
Informe ejecutivo de MARTIN ORTIZ ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN ORTIZ ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUCES DE CUENTO ILUMINACION SL | Administrador Solidario | 26/01/2024 | |
BLACK LOTUS SHOW SL | Administrador Solidario | 25/01/2024 | |
HANAMI STUDIO SL | Administrador Mancomunado | 20/12/2023 | |
HIGH VOLUME EVENT SL | Apoderado | 24/01/2011 |
VINCULACIONES DE MARTIN ORTIZ ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN ORTIZ ALVARO
Empresa: LUCES DE CUENTO ILUMINACION SL
Administrador Solidario
- Lozano Herguedas Luis
- Martin Ortiz Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45821 , F 170, S 8, H M 805335, I/A 1 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: BLACK LOTUS SHOW SL
Administrador Solidario
- Lozano Herguedas Luis
- Martin Ortiz Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46229 , F 101, S 8, H M 812078, I/A 1 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: HANAMI STUDIO SL
Administrador Mancomunado
- Martin Ortiz Alvaro
- Roberts Martinez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46149 , F 150, S 8, H M 810767, I/A 1 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: HIGH VOLUME EVENT SL
Apoderado
- Martin Ortiz Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25329 , F 132, S 8, H M 456196, I/A 3 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
Empresa: HIGH VOLUME EVENT SL
Administrador Solidario
- Lozano Herguedas Luis
- Martin Ortiz Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25329 , F 132, S 8, H M 456196, I/A 2 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Información de MARTIN ORTIZ ALVARO
Mostramos los datos de MARTIN ORTIZ ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN ORTIZ ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos