MARTIN ORTEGA TOMAS
Informe ejecutivo de MARTIN ORTEGA TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN ORTEGA TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONS GERMANS MARTIN SA | Administrador Unico | 20/01/2022 |
VINCULACIONES DE MARTIN ORTEGA TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN ORTEGA TOMAS
Empresa: CONSTRUCCIONS GERMANS MARTIN SA
Administrador Unico
- Martin Ortega Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7510 , F 172, S 8, H B 38004, I/A 16 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: CONSTRUCCIONS GERMANS MARTIN SA
Administrador Solidario
- Martin Ortega Luis
- Martin Ortega Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7510 , F 172, S 8, H B 38004, I/A 16 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: CONSTRUCCIONS GERMANS MARTIN SA
Administrador Solidario
- Martin Ortega Antonio De Padua
- Martin Ortega Luis
- Martin Ortega Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7510 , F 172, S 8, H B 38004, I/A 14 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-08
Empresa: CONSTRUCCIONS GERMANS MARTIN SA
Administrador Solidario
- Martin Ortega Antonio De Padua
- Martin Ortega Luis
- Martin Ortega Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7510 , F 172, S 8, H B 38004, I/A 14 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-08
Empresa: CONSTRUCCIONS GERMANS MARTIN SA
Administrador Solidario
- Martin Ortega Antonio De Padua
- Martin Ortega Juan
- Martin Ortega Luis
- Martin Ortega Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7510 , F 171, S 8, H B 38004, I/A 12 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Empresa: CONSTRUCCIONS GERMANS MARTIN SA
Administrador Solidario
- Martin Ortega Antonio De Padua
- Martin Ortega Juan
- Martin Ortega Luis
- Martin Ortega Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7510 , F 171, S 8, H B 38004, I/A 12 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Empresa: CONSTRUCCIONS GERMANS MARTIN SA
Administrador Solidario
- Martin Ortega Antonio De Padua
- Martin Ortega Juan
- Martin Ortega Luis
- Martin Ortega Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7510 , F 171, S 8, H B 38004, I/A 11 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-08
Información de MARTIN ORTEGA TOMAS
Mostramos los datos de MARTIN ORTEGA TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN ORTEGA TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos