MARTIN ORTEGA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MARTIN ORTEGA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN ORTEGA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DECOR TORRELODONES SA | Administrador Solidario | 21/06/2016 | |
HUNTER SERVICIOS MEDICOS SL | Administrador Solidario | 25/10/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN ORTEGA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN ORTEGA MARIA DEL CARMEN
Empresa: DECOR TORRELODONES SA
Administrador Solidario
- Martin Ortega Maria Del Carmen
- Martin Ortega Susana De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34489 , F 133, S 8, H M 135226, I/A 11 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Empresa: ACM CONTRACT SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Jimenez Rodriguez Sergio
- Martin Ortega Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37722 , F 64, S 8, H M 672026, I/A 2 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Empresa: ACM CONTRACT SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Jimenez Rodriguez Sergio
- Martin Ortega Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37722 , F 61, S 8, H M 672026, I/A 1 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Empresa: DECOR TORRELODONES SA
Administrador Solidario
- Martin Ortega Maria Del Carmen
- Martin Ortega Susana De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8386 , F 191, S 8, H M 135226, I/A 10 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Empresa: HUNTER SERVICIOS MEDICOS SL
Administrador Solidario
- Martin Garcia Rafael
- Martin Ortega Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31590 , F 21, S 8, H M 568438, I/A 1 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Información de MARTIN ORTEGA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MARTIN ORTEGA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN ORTEGA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos