MARTIN NOGALES CARLOS
Informe ejecutivo de MARTIN NOGALES CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTIN NOGALES CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTURION INMUEBLES SL | Apoderado | 14/08/2009 | |
OFFICE HABITAT SL | Apoderado | 13/08/2009 | |
DELITE GLOBAL SA | Apoderado | 12/08/2009 | |
DELITE HABITAT SA | Apoderado | 26/06/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN NOGALES CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN NOGALES CARLOS
Empresa: CENTURION INMUEBLES SL
Apoderado
- Benchimol Kessous Romy
- Martin Nogales Carlos
- Martin Nogales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23580 , F 55, S 8, H M 423136, I/A 10 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-28
Empresa: OFFICE HABITAT SL
Apoderado
- Martin Nogales Carlos
- Martin Nogales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25058 , F 138, S 8, H M 451265, I/A 5 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-28
Empresa: DELITE GLOBAL SA
Apoderado
- Benchimol Kessous Romy
- Martin Nogales Carlos
- Martin Nogales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23147 , F 9, S 8, H M 414820, I/A 11 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-28
Empresa: DELITE HABITAT SA
Apoderado
- Benchimol Kessous Romy
- Martin Nogales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24707 , F 209, S 8, H M 444779, I/A 6 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28
Información de MARTIN NOGALES CARLOS
Mostramos los datos de MARTIN NOGALES CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN NOGALES CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos