MARTIN NIETO JESUS MANUEL
Informe ejecutivo de MARTIN NIETO JESUS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN NIETO JESUS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERGALUX SL | Administrador Solidario | 21/04/2017 |
VINCULACIONES DE MARTIN NIETO JESUS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN NIETO JESUS MANUEL
Empresa: ERGALUX SL
Administrador Solidario
- Martin Nieto Jesus Manuel
- Martin Ocaña Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 131, S 8, H M 24832, I/A 5 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
Empresa: ERGALUX SL
Administrador Unico
- Martin Nieto Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 131, S 8, H M 24832, I/A 5 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
Empresa: ERGALUX SL
Administrador Unico
- Martin Nieto Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 131, S 8, H M 24832, I/A 4 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: ERGALUX SL
Administrador Solidario
- Mansilla Moreno Sebastian
- Martin Nieto Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 131, S 8, H M 24832, I/A 4 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: ERGALUX SL
Administrador Solidario
- Mansilla Moreno Sebastian
- Martin Nieto Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 131, S 8, H M 24832, I/A 3 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Información de MARTIN NIETO JESUS MANUEL
Mostramos los datos de MARTIN NIETO JESUS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN NIETO JESUS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos