MARTIN NIETO FIDEL LUIS
Informe ejecutivo de MARTIN NIETO FIDEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTIN NIETO FIDEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECAMBIOS Y DISTRIBUCIONES BARCELONA SA | Consejero | 29/09/2021 | |
RECAMBIOS Y DISTRIBUCIONES BARCELONA SA | Consejero Delegado Solidario | 29/09/2021 | |
WATSON AUTO SL | Administrador Solidario | 28/02/2019 | |
RECAMBIOS Y DISTRIBUCIONES BARCELONA SA | Apoderado Solidario | 10/06/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN NIETO FIDEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN NIETO FIDEL LUIS
Consejero Delegado Solidario
- Martin Nieto Fidel Luis
- Martin Valencia Fidel
Consejero
- Baques Sendra Concepcion
- Martin Nieto Fidel Luis
- Martin Valencia Fidel
- Rodriguez Nuñez Lara Isabel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43256 , F 165, S 8, H B 51710, I/A 22 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-08
Empresa: SHERLOCK AUTO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Benito Ricardo
- Martin Nieto Fidel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31107 , F 44, S 8, H M 559817, I/A 4 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: WATSON AUTO SL
Administrador Solidario
- Marquez Mayoral Ana Maria
- Martin Nieto Fidel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38814 , F 121, S 8, H M 689949, I/A 1 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Empresa: RECAMBIOS Y DISTRIBUCIONES MADRID SA
Consejero
- Martin Nieto Fidel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 14, S 8, H M 24096, I/A 19 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Empresa: SHERLOCK AUTO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Benito Ricardo
- Martin Nieto Fidel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31107 , F 43, S 8, H M 559817, I/A 2 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Empresa: RECAMBIOS Y DISTRIBUCIONES MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alarcos Manjavacas Francisco Javier
- Doval Gonzalez Valentin
- Martin Nieto Fidel Luis
- Ruiz Sanchez Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 11, S 8, H M 24096, I/A 15 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Apoderado Solidario
- Baques Sendra Concepcion
- Martin Nieto Fidel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36818 , F 64, S 8, H B 51710, I/A 13 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-08
Empresa: REDIBSA SERVICIOS SA
Apoderado Solidario
- Baques Sendra Concepcion
- Martin Nieto Fidel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43256 , F 161, S 8, H B 50184, I/A 12 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Administrador Unico
- Martin Nieto Fidel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29357 , F 3, S 8, H M 528436, I/A 2 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28
Administrador Unico
- Martin Nieto Fidel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29357 , F 1, S 8, H M 528436, I/A 1 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
Información de MARTIN NIETO FIDEL LUIS
Mostramos los datos de MARTIN NIETO FIDEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN NIETO FIDEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos