MARTIN NICHOLAS CALEB THOMAS
Informe ejecutivo de MARTIN NICHOLAS CALEB THOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN NICHOLAS CALEB THOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ET SPAINCO SL | Consejero | 18/02/2013 | 28/07/2021 |
ET SPAINCO SL | Apoderado Mancomunado | 04/03/2014 | 28/07/2021 |
ET SPAINCO SL | Presidente | 18/02/2013 | 23/05/2016 |
VINCULACIONES DE MARTIN NICHOLAS CALEB THOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN NICHOLAS CALEB THOMAS
Empresa: ET SPAINCO SL
Apoderado Mancomunado
- ATC MANAGEMENT SPAIN SL
- Esteban Villar
- Jose Ricardo Varela
- Martin Nicholas Caleb Thomas
- Muro Giribone Bernabe
- Ricardo Andrade Faias
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43397 , F 77, S 8, H B 332677, I/A 39 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08
Empresa: ET SPAINCO SL
Apoderado
Consejero
- Martin Nicholas Caleb Thomas
Presidente
- Martin Nicholas Caleb Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43397 , F 71, S 8, H B 332677, I/A 34 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
Información de MARTIN NICHOLAS CALEB THOMAS
Mostramos los datos de MARTIN NICHOLAS CALEB THOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN NICHOLAS CALEB THOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos