MARTIN MUÑOZ OSCAR MARIA
Informe ejecutivo de MARTIN MUÑOZ OSCAR MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN MUÑOZ OSCAR MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRAJERIA VIAN SL | Administrador Unico | 25/04/2016 | |
CERRAJERIA VIAN SL | Apoderado Solidario | 12/02/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN MUÑOZ OSCAR MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MUÑOZ OSCAR MARIA
Empresa: O & D TECNIPRO 2006 SL
Administrador Solidario
- Martin Muñoz David
- Martin Muñoz Oscar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 288 , F 86, S 8, H SA 8486, I/A 5 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-37
Empresa: WINDOWS DESING DESARROLLOS SL
Administrador Solidario
- Martin Muñoz Oscar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 182, S 8, H SA 12061, I/A 4 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-37
Empresa: CERRAJERIA VIAN SL
Administrador Unico
- Martin Muñoz Oscar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 224, S 8, H SA 3857, I/A 7 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-37
Empresa: CERRAJERIA VIAN SL
Apoderado Solidario
- Martin Muñoz David
- Martin Muñoz Oscar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 219, S 8, H SA 3857, I/A 5 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-37
Empresa: CERRAJERIA VIAN SL
Administrador Solidario
- Martin Blanco Angel
- Martin Muñoz Oscar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 219, S 8, H SA 3857, I/A 4 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-37
Información de MARTIN MUÑOZ OSCAR MARIA
Mostramos los datos de MARTIN MUÑOZ OSCAR MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MUÑOZ OSCAR MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos