MARTIN MORLANES MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de MARTIN MORLANES MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN MORLANES MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARISA INSULATION SL | Apoderado Mancomunado | 15/05/2021 | |
DOMATI ELECTROMECANICA Y TUBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 29/09/2020 | |
EES DEVELOPMENT MADRID SL | Administrador Unico | 08/04/2019 |
VINCULACIONES DE MARTIN MORLANES MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MORLANES MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: ARISA INSULATION SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Morlanes Maria De Los Angeles
- Moas Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 144, S 8, H M 742436, I/A 3 (15/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: DOMATI ELECTROMECANICA Y TUBERIA SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Morlanes Maria De Los Angeles
- Moas Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40942 , F 54, S 8, H M 726231, I/A 2 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-28
Empresa: EES DEVELOPMENT MADRID SL
Administrador Unico
- Martin Morlanes Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 61, S 8, H M 693151, I/A 1 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-28
Administrador Unico
- Martin Morlanes Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12745 , F 141, S 8, H M 204319, I/A 3 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: ESTRATOS GEOCOMPUESTOS SL
Administrador Unico
- Martin Morlanes Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22430 , F 136, S 8, H M 400728, I/A 4 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-28
Información de MARTIN MORLANES MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de MARTIN MORLANES MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MORLANES MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos