MARTIN MORALES RAFAEL
Informe ejecutivo de MARTIN MORALES RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN MORALES RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARCAMIENTO DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE BAILEN SL | Administrador Mancomunado | 18/09/2020 |
VINCULACIONES DE MARTIN MORALES RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MORALES RAFAEL
Administrador Mancomunado
- Martin Alvarez Manuel Alejandro
- Martin Morales Rafael
- Martin Romero Jose Maria
- Sevilla Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758, L 4665, F 28, S 8, H MA 69300, I/A 14 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-29
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
- Martin Morales Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758, L 4665, F 28, S 8, H MA 69300, I/A 14 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-29
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
- Martin Morales Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519, L 2431, F 144, S 8, H MA 69300, I/A 12 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519, L 2431, F 144, S 8, H MA 69300, I/A 12 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519, L 2431, F 142, S 8, H MA 69300, I/A 9 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519, L 2431, F 142, S 8, H MA 69300, I/A 8 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-29
Información de MARTIN MORALES RAFAEL
Mostramos los datos de MARTIN MORALES RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MORALES RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos