MARTIN-MONTALVO SANTILLANA JAVIER
Informe ejecutivo de MARTIN-MONTALVO SANTILLANA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN-MONTALVO SANTILLANA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIVERSITY GOLF PROGRAM SL | Presidente | 25/01/2024 | |
UNIVERSITY GOLF PROGRAM SL | Consejero | 25/01/2024 | |
DISRUPT EDUCATION SL | Socio Unico | 29/09/2017 | |
DISRUPT EDUCATION SL | Administrador Unico | 29/09/2017 |
VINCULACIONES DE MARTIN-MONTALVO SANTILLANA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN-MONTALVO SANTILLANA JAVIER
Empresa: UNIVERSITY GOLF PROGRAM SL
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz De La Cuerda Marta
- Martin-montalvo Santillana Javier
- MUGELLO INVERSIONES SL
Presidente
- Martin-montalvo Santillana Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 4158, F 22, S 8, H MA122222, I/A 6 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-29
Empresa: UNIVERSITY GOLF PROGRAM SL
Administrador Unico
- Martin-montalvo Santillana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 4158, F 22, S 8, H MA122222, I/A 5 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-29
Empresa: DISRUPT EDUCATION SL
Administrador Unico
- Martin-montalvo Santillana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 188, S 8, H MA141538, I/A 1 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-29
Empresa: DISRUPT EDUCATION SL
Socio Único
- Martin-montalvo Santillana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 188, S 8, H MA141538, I/A 1 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-29
Empresa: UNIVERSITY GOLF PROGRAM SL
Administrador Unico
- Martin-montalvo Santillana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 4158, F 19, S 8, H MA122222, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-29
Empresa: UNIVERSITY GOLF PROGRAM SL
Socio Único
- Martin-montalvo Santillana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 4158, F 19, S 8, H MA122222, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-29
Información de MARTIN-MONTALVO SANTILLANA JAVIER
Mostramos los datos de MARTIN-MONTALVO SANTILLANA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN-MONTALVO SANTILLANA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos