MARTIN MESA ANA
Informe ejecutivo de MARTIN MESA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN MESA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCARDIO HEARTCARE SL | Administrador Unico | 04/05/2012 | 27/10/2016 |
CARDIOLASER SL | Administrador Unico | 25/06/2012 | 20/10/2016 |
VINCULACIONES DE MARTIN MESA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MESA ANA
Empresa: PROCARDIO HEARTCARE SL
Administrador Unico
- Martin Mesa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008, L 3915, F 98, S 8, H MA113544, I/A 2 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-29
Empresa: CARDIOLASER SL
Administrador Unico
- Martin Mesa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658, L 2569, F 128, S 8, H MA 73139, I/A 5 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-29
Empresa: CARDIOLASER SL
Administrador Unico
- Martin Mesa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658, L 2569, F 128, S 8, H MA 73139, I/A 4 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-29
Empresa: PROCARDIO HEARTCARE SL
Administrador Unico
- Martin Mesa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008, L 3915, F 97, S 8, H MA113544, I/A 1 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-29
Información de MARTIN MESA ANA
Mostramos los datos de MARTIN MESA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MESA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos