MARTIN MERINO Y BERNARDOS CARLOS
Informe ejecutivo de MARTIN MERINO Y BERNARDOS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN MERINO Y BERNARDOS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MININGEO SL | Consejero Delegado Solidario | 06/07/2023 | |
MININGEO SL | Consejero | 06/07/2023 | |
MININGEO SL | Secretario No Consejero | 08/03/2019 | |
ZATRONSA SL | Administrador Unico | 24/04/2018 | |
NITRANUR SL | Administrador Solidario | 25/08/2014 | |
PALACIO DEL COMENDADOR SL | Administrador Unico | 26/03/2013 | |
NARADIA SL | Administrador Solidario | 05/07/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN MERINO Y BERNARDOS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MERINO Y BERNARDOS CARLOS
Secretario No Consejero
- Martin Merino Y Bernardos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38665 , F 54, S 8, H M 687488, I/A 5 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: MININGEO SL
Consejero Delegado Solidario
- Martin Merino Y Bernardos Carlos
Consejero
- Martin Merino Y Bernardos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28742 , F 103, S 8, H M 517536, I/A 5 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Empresa: MININGEO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Representante
- Martin Merino Y Bernardos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28742 , F 103, S 8, H M 517536, I/A 5 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Secretario No Consejero
- Martin Merino Y Bernardos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38665 , F 54, S 8, H M 687488, I/A 4 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Empresa: MININGEO SL
Secretario No Consejero
- Martin Merino Y Bernardos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28742 , F 103, S 8, H M 517536, I/A 4 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Empresa: ZATRONSA SL
Administrador Unico
- Martin Merino Y Bernardos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20591 , F 94, S 8, H M 364524, I/A 12 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Empresa: ZATRONSA SL
Administrador Solidario
- Martin Merino Y Bernardos Carlos
- Martin Merino Y Bernardos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20591 , F 94, S 8, H M 364524, I/A 12 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Empresa: NITRANUR SL
Administrador Solidario
- Martin Merino Y Bernardos Carlos
- Martin Merino Y Bernardos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32391 , F 190, S 8, H M 583018, I/A 1 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Empresa: PALACIO DEL COMENDADOR SL
Administrador Unico
- Martin Merino Y Bernardos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24048 , F 143, S 8, H M 432002, I/A 4 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Empresa: PALACIO DEL COMENDADOR SL
Administrador Mancomunado
- Martin Merino Y Bernardos Carlos
- Perez Fuentes Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24048 , F 143, S 8, H M 432002, I/A 4 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN MERINO Y BERNARDOS CARLOS
Mostramos los datos de MARTIN MERINO Y BERNARDOS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MERINO Y BERNARDOS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos