MARTIN MERIDA ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de MARTIN MERIDA ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN MERIDA ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO SYALIS SL | Socio Unico | 09/01/2015 | |
GRUPO SYALIS SL | Administrador Unico | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE MARTIN MERIDA ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MERIDA ANTONIO JESUS
Empresa: PROMOYCON SPAIN SL
Liquidador
- Martin Merida Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4755, L 3663, F 41, S 8, H MA105079, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-29
Empresa: PROMOYCON SPAIN SL
Administrador Unico
- Martin Merida Antonio Jesus
Socio único
- Martin Merida Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4755, L 3663, F 41, S 8, H MA105079, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-29
Empresa: DISBEMASUR SL
Liquidador
- Martin Merida Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116, L 3027, F 23, S 8, H MA 86151, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-29
Empresa: DISBEMASUR SL
Administrador Unico
- Martin Merida Antonio Jesus
Socio único
- Martin Merida Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116, L 3027, F 23, S 8, H MA 86151, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-29
Empresa: GRUPO SYALIS SL
Administrador Unico
- Martin Merida Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5356, L 4263, F 95, S 8, H MA126260, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-29
Empresa: GRUPO SYALIS SL
Socio Único
- Martin Merida Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5356, L 4263, F 95, S 8, H MA126260, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-29
Empresa: PROMOYCON SPAIN SL
Administrador Unico
- Martin Merida Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4755, L 3663, F 40, S 8, H MA105079, I/A 1 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
Empresa: PROMOYCON SPAIN SL
Socio Único
- Martin Merida Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4755, L 3663, F 40, S 8, H MA105079, I/A 1 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
Información de MARTIN MERIDA ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de MARTIN MERIDA ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MERIDA ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos