MARTIN MARTINEZ MODESTO
Informe ejecutivo de MARTIN MARTINEZ MODESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN MARTINEZ MODESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS BOSQUES DE SANT CUGAT SA | Administrador Unico | 17/10/2011 | |
ANTEM RED SL | Administrador Unico | 04/10/2010 | |
BLAU CENTRE ESPECIALISTA DE LA LLAR SL | REPR.143 RRM | 20/08/2009 | |
NIVELIA CENTER SL | Administrador Unico | 10/07/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN MARTINEZ MODESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MARTINEZ MODESTO
Empresa: RASKLAN SL
Administrador
- Martin Martinez Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27106 , F 72, S 8, H B 113870, I/A 1 N (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-08
Empresa: LOS BOSQUES DE SANT CUGAT SA
Administrador Unico
- Martin Martinez Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34599 , F 110, S 8, H B 46980, I/A 17 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-08
Empresa: ANTEM RED SL
Administrador Unico
- Martin Martinez Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41534 , F 163, S 8, H B 387878, I/A 2 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Martin Martinez Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24245 , F 37, S 8, H B 66623, I/A 16 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-167-08
Empresa: NIVELIA CENTER SL
Administrador Unico
- Martin Martinez Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41132 , F 132, S 8, H B 380116, I/A 2 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-08
Información de MARTIN MARTINEZ MODESTO
Mostramos los datos de MARTIN MARTINEZ MODESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MARTINEZ MODESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos