MARTIN MARTINEZ LAURA
Informe ejecutivo de MARTIN MARTINEZ LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN MARTINEZ LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUADPACK SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 17/06/2024 | |
QUADPACK WOOD SL | Apoderado Mancomunado | 17/06/2024 | |
PLAZA MURILLO SL | Administrador Solidario | 22/05/2024 | |
QUADPACK INDUSTRIES SA | Apoderado Solidario | 16/05/2024 | |
QUADPACK INDUSTRIES SA | Apoderado Mancomunado | 17/04/2024 | |
BI ESTUDIO DE DISEÑO E INNOVACION SL | Administrador Solidario | 21/07/2023 | |
CENTRO AUDITIVO PROFESIONAL SL | Socio Unico | 21/04/2022 | |
GESTION INMUEBLES MAHERSA IBERICA SL | Administrador Unico | 17/05/2021 |
VINCULACIONES DE MARTIN MARTINEZ LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MARTINEZ LAURA
Empresa: QUADPACK WOOD SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Martinez Laura
- Preciado Pascual Laia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 435307, I/A 16 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: QUADPACK SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Martinez Laura
- Preciado Pascual Laia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 158174, I/A 27 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: PLAZA MURILLO SL
Administrador Solidario
- Martin Martin German
- Martin Martinez Laura
- Martin Martinez Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 16255, I/A 4 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-26
Empresa: PLAZA MURILLO SL
Administrador Unico
- Martin Martinez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 16255, I/A 4 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-26
Empresa: QUADPACK INDUSTRIES SA
Apoderado Solidario
- Martin Martinez Laura
- Nuñez Borrell Esther
- Preciado Pascual Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 399741, I/A 31 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Empresa: QUADPACK INDUSTRIES SA
Apoderado Mancomunado
- Martin Martinez Laura
- Preciado Pascual Laia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47288 , F 197, S 8, H B 399741, I/A 29 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-08
Administrador Solidario
- Martin Martinez Jose
- Martin Martinez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42227 , F 194, S 8, H M 747573, I/A 3 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Empresa: BI ESTUDIO DE DISEÑO E INNOVACION SL
Administrador Solidario
- Iturbe Legasa Alejandro
- Martin Martinez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6174 , F 111, S 8, H BI 80351, I/A 3 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-48
Empresa: CENTRO AUDITIVO PROFESIONAL SL
Socio Único
- Martin Martinez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43444 , F 15, S 8, H M 767320, I/A 1 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-28
Administrador Solidario
- Martin Martinez Jose
- Martin Martinez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42227 , F 193, S 8, H M 747573, I/A 2 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN MARTINEZ LAURA
Mostramos los datos de MARTIN MARTINEZ LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MARTINEZ LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos