MARTIN MARTINEZ ISAIAS
Informe ejecutivo de MARTIN MARTINEZ ISAIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN MARTINEZ ISAIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOT SERVEI OFIMATICA I MANTENIMENT SL | REPR.143 RRM | 18/06/2024 | |
CM ADVANCED PRINTING IBERIA SA | Administrador Solidario | 20/10/2016 |
VINCULACIONES DE MARTIN MARTINEZ ISAIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MARTINEZ ISAIAS
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Martin Martinez Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 183816, I/A 4 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-08
Administrador Solidario
- Jimenez Polo Luciano
- Martin Martinez Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 183816, I/A 4 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-08
Empresa: CM ADVANCED PRINTING IBERIA SA
Administrador Solidario
- Jimenez Polo Luciano
- Martin Martinez Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735 , F 197, S 8, H M 24867, I/A 17 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: COPIADORAS MULTIFUNCIONALES SA
Administrador Solidario
- Jimenez Polo Luciano
- Martin Martinez Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735 , F 193, S 8, H M 24867, I/A 13 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-28
Empresa: COPIADORAS MULTIFUNCIONALES SA
Consejero Delegado Solidario
- Jimenez Polo Luciano
- Martin Martinez Isaias
- Schlautek Dieter Willi
Consejero
- Jimenez Polo Luciano
- Martin Martinez Isaias
- Schlautek Dieter Willi
Presidente
- Martin Martinez Isaias
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735 , F 193, S 8, H M 24867, I/A 13 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-28
Administrador Solidario
- Jimenez Polo Luciano
- Martin Martinez Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31009 , F 44, S 8, H B 183816, I/A 3 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-08
Empresa: COPIADORAS MULTIFUNCIONALES SA
Consejero Delegado Solidario
- Jimenez Polo Luciano
- Martin Martinez Isaias
- Schlautek Dieter Willi
Consejero
- Jimenez Polo Luciano
- Martin Martinez Isaias
- Schlautek Dieter Willi
Presidente
- Martin Martinez Isaias
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735 , F 192, S 8, H M 24867, I/A 10 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Información de MARTIN MARTINEZ ISAIAS
Mostramos los datos de MARTIN MARTINEZ ISAIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MARTINEZ ISAIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos