MARTIN MARTIN VIDAL
Informe ejecutivo de MARTIN MARTIN VIDAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARTIN MARTIN VIDAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCALA 494 SL | Administrador Solidario | 08/08/2019 | |
FONDOMUR SL | Apoderado | 18/09/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN MARTIN VIDAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MARTIN VIDAL
Empresa: ALCALA 494 SL
Administrador Solidario
- Lopez Marti Juan Maria
- Martin Martin Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 299983, I/A 7 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: ECUADDOR INTERNACIONAL 21 SL
Liquidador
- Martin Martin Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21359 , F 50, S 8, H M 379650, I/A 8 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: ECUADDOR INTERNACIONAL 21 SL
Consejero
- Lopez Garcia Enrique
- Martin Martin Vidal
- Olea Gragera Luis
- Servan Garcia Miguel
Liquidador
- Martin Martin Vidal
Presidente
- Martin Martin Vidal
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21359 , F 50, S 8, H M 379650, I/A 8 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragones Santamaria Lucia
- Carbonero Manrique Jose Antonio
- Fernandez Herrador Cristina
- Galindo Martinez Pedro
- Galindo Martinez Pedro
- Gallego Camuñas Miguel Angel
- Garcia Serrano Ana Maria
- Isach Vazquez Queralt
- Masot Merola Rosa Maria
- Oveja Iglesias Maria Del Mar
- Perez Baeza Juan Carlos
- Perez Blesa Maria Jesus
- Perez Galera Domingo
- Ten Castello Patricia
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Acosta Pascual Naoby
- Aguade Vidal Lluis
- Alonso Dominguez Rocio
- Arenas Morales Maria Jose
- Arola Sanchez Joaquin
- Benitez Flores Ana Tibisay
- Bertran Guillen Silvia
- Calles Moreta Jesus
- Calveiro Rodriguez Margarita Maria
- Campos Segura Antonio
- Cañete Marquez Maria Del Mar
- Carretero Diaz Maria Carmen
- Cebellan Garcia Azucena
- De Los Cobos Martinez Francisco
- Deque Mozo Enrique Pablo
- Fernandez Martinez Jose
- Fernandez Rodriguez Raquel
- Galindo Martinez Pedro
- Garcia Rodriguez Maria Ester
- Garcia Rodriguez Maria Ester
- Garcia Sanchez Maria De La Vega
- Gil Hernandez Regina
- Gonzalez Torrescusa Juan Manuel
- Gutierrez Gutierrez Marcos
- Hernan Parra Francisco Javier
- Jansa Lopez Raquel Maria
- Jimenez Flores Maria Beatriz
- Jimenez Garcia Miguel Alberto
- Jurado Pascual Juan Jose
- Lallana Guerrero Maria Inmaculada
- Ledesma Borrella Silvia
- Legaspi Quiñoa Jessica
- Llimona Salo Antoni
- Lopez Sausor Jesus
- Maldonado Palomo Isabel Maria
- Martin Bermejo Enrique
- Martin Martin Vidal
- Martinez Gil Gema
- Martinez Horacio Fernando
- Mecerreyes Montserrat David
- Moruno Garrido Monica
- Muñoz Heredia Pedro
- Muñoz Martin Ana Isabel
- Navas Carrero Alfredo
- Palacio Neila Maria
- Pallares Moya Lucas
- Perez Muñoz Jose Ignacio
- Platz Macia Eduard
- Puente Miranda Mario
- Ramirez Macias Lucia Teresa
- Ramos Guerrero Maria Angustias
- Reche Perea Jesus
- Ribo Bansell Jaime
- Rodriguez Lopez Maria Isabel
- San Llorente Weir Omar
- Sanchez Sanchez Virginia
- Santaren Ciudad Francisco Javier
- Solino Ocaña Rafael Miguel
- Tamayo Villalba Ana Cristina
- Villalba Vicente Ivanna
- Viñals Rojas Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6084 , F 221, S 8, H BI 17,A , I/ 4465 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-8-48
Empresa: ALCALA 494 SL
Administrador Solidario
- Lopez Marti Juan Maria
- Martin Martin Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17475 , F 122, S 8, H M 299983, I/A 6 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: UNILCO SL
Apoderado
- Fortea Aragones Antonio
- Fortea Aragones Antonio
- Martin Martin Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22376 , F 223, S 8, H M 112518, I/A 38 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: CC VEGABRUSELAS SL
Presidente
Representante
- Gambarte Muruzabal Joaquin
- Lopez Garcia Enrique
- Martin Martin Vidal
- Soto Ibañez Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 44, S 8, H M 282742, I/A 19 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Empresa: CC VEGABRUSELAS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 44, S 8, H M 282742, I/A 18 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-28
Empresa: CC VEGABRUSELAS SL
Apoderado
- Gibaja Baena Felix
- Martin Martin Vidal
- Servan Garcia Miguel
- Soto Ibañez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 36, S 8, H M 282742, I/A 13 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Empresa: FONDOMUR SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32188 , F 75, S 8, H M 579272, I/A 4 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN MARTIN VIDAL
Mostramos los datos de MARTIN MARTIN VIDAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MARTIN VIDAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos